王敏行,2007年生,上海耀萌网络科技股份有限公司联合创始人、总裁、董事长。
2020年5月加入互联网安全志愿者联盟,担任网监部河北局一级巡查员 2023年八月辞任。
2023年9月,王敏行与许洪宇成立耀萌工作室。2024年5月11日,王敏行任上海耀萌网络科技股份有限公司党委书记。2024年7月,任上海耀萌网络科技股份有限公司法定代表人、董事长
出生日期
12/10/2007
王敏行,2007年生,上海耀萌网络科技股份有限公司联合创始人、总裁、董事长。
2020年5月加入互联网安全志愿者联盟,担任网监部河北局一级巡查员 2023年八月辞任。
2023年9月,王敏行与许洪宇成立耀萌工作室。2024年5月11日,王敏行任上海耀萌网络科技股份有限公司党委书记。2024年7月,任上海耀萌网络科技股份有限公司法定代表人、董事长
出生日期
12/10/2007
七月 2024 - 现在
九月 2023 - 六月 2024
六月 2022 - 八月 2023
主策划 主程序 主文案
2022 - 2025